Bonni Kuruvilla
residente a Hunzenschwil, da Austria Mandati attuali: Immobilien-Vermarktung your choice GmbH, Kuruvilla Worldwide AG Persone correlate: Nicolas Götschi, Mathew Kuruvilla, Mercy Kuruvilla Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bonni Kuruvilla", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bonni Kuruvilla"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bonni Kuruvilla", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bonni Kuruvilla"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bonni Kuruvilla
Persone con il nome Bonni Kuruvilla lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Bonni Kuruvilla
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bonni Kuruvilla
Numero di pubblicazione: HR02-1005810774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YOUNG WAZY GmbH, in Egg, CHE-387.217.885, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 03.05.2021, Publ. 1005166331).
Statutenänderung:
07.07.2023.
Firma neu:
ABADS.ch GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuruvilla, Bonni, österreichischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vokrraj, Roland, von Egg, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lafta, Ayat, von Baden, in Hunzenschwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Raposo Mataloto, Armando Adelino, portugiesischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
dos Prazeres Couto, David Mikael, von Hüttikon, in Hüttikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuruvilla Worldwide AG (CHE-398.813.028), in Hunzenschwil, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005754967, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immobilien-Vermarktung your choice GmbH, in Aarau, CHE-206.772.467, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuruvilla, Bonni, österreichischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005692572, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Immobilien-Vermarktung your choice GmbH, in Aarau, CHE-206.772.467, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götschi, Pius, von Matzendorf, in Erlinsbach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götschi, Nicolas, von Matzendorf, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuruvilla Worldwide AG (CHE-398.813.028), in Hunzenschwil, Gesellschafterin, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kuruvilla, Bonni, österreichischer Staatsangehöriger, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.