Silvan Werner Kuratli
residente a Wynigen, da Nesslau Mandati attuali: Kappelpark Immobilien GmbH, IC-Hauswart AG e di più Persone correlate: Erwin Jakober, Erika Kuratli, Erika Kuratli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Silvan Werner Kuratli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Silvan Werner Kuratli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Silvan Werner Kuratli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Silvan Werner Kuratli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Silvan Werner Kuratli
Persone con il nome Silvan Werner Kuratli lavorano in questi rami economici
Bonifica dei terreni
Facility Management
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Progettazione giardini e paesaggistica
Altra attività edilizia
Bonifica dei terreni
Facility Management
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Progettazione giardini e paesaggistica
Altra attività edilizia
Privato con il nome Silvan Werner Kuratli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Silvan Werner Kuratli
Numero di pubblicazione: HR02-1005864126, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIGNEO GmbH, in Dietikon, CHE-471.354.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649272).
Statutenänderung:
12.10.2023.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Kirchgasse 3, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jenny, Urs, von Zollikon, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Manrecaj, Lush, von Leissigen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005544529, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LIGNEO GmbH, in Zürich, CHE-471.354.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 22.01.2021, Publ. 1005080292).
Statutenänderung:
06.05.2022.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Silbernstrasse 10, 8953 Dietikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Manrecaj, Lush, von Leissigen, in Kilchberg (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ménard, Daniel, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005461131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kappelpark Immobilien GmbH, in Dietikon, CHE-167.005.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2021, Publ. 1005347097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Stefanie, von Zug, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, von Nesslau, in Wynigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jakober, Erwin, von Sarnen, in Oberbuchsiten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kuratli, Erika, von Willisau, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].