Marina Kunz
residente a Horw, da Chur e Fläsch Mandati attuali: Symbion Services AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marina Kunz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marina Kunz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marina Kunz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marina Kunz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marina Kunz
Persone con il nome Marina Kunz lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Marina Kunz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marina Kunz
Numero di pubblicazione: 6961344, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Symbion Services AG, bisher in Zug, CH-170.3.020.897-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2006, S. 18, Publ. 3422478).
Gründungsstatuten:
23.08.1996.
Statutenänderung:
22.11.2012.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Einkauf und Verkauf von Textilprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren aller Art handeln und Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, bei Inhaberaktionären an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse erfolgen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Marina, von Chur und Fläsch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüschlikon];
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3), in Wädenswil, Revisionsstelle [bisher: Progressia Wirtschaftsprüfung AG].
Numero di pubblicazione: 4462518, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SSI Swiss Services Invest AG, in Zug, CH-290.3.015.002-7, Führung eines Treuhandbüros in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2006, S. 20, Publ. 3434738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Kunz, Marina, von Chur und Fläsch, in Rüschlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.9.001.081-3), in Wädenswil, Revisionsstelle;
Kunz, Urs, von Chur und Fläsch, in Kastanienbaum, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3434738, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SSI Swiss Services Invest AG in Liquidation Sitz [bisher: Schaffhausen ], CH-290.3.015.002-7, Führung eines Treuhandbüros in der Schweiz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2006, Seite 13).
Statutenänderung:
30.05.2006.
Firma Neu:
SSI Swiss Services Invest AG.
Übersetzungen der Firma Neu:
(SSI Swiss Services Invest SA), (SSI Swiss Services Invest Ltd).
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
c/o Dr. Christoph Straub, Hänibüel 8, 6300 Zug.
Zweck:
Führung eines Treuhandbüros in der Schweiz, Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Treuhand-, Finanz-, Informatik-, Immobilien- und Investmentbereich, Handel sowie Import und Export mit Waren aller Art, Kauf, Verkauf, Verwaltung von Immobilien sowie Halten von Beteiligungen.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.
Qualifizierte Tatbestände Bisher:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21. Januar 2005 von der Kontor Beglaubigungen AG, Zug, Aktien im Wert und zum Preis von CHF 100'000.00, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben wurden.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Bemerkungen Neu:
Nachdem der gesetzmässige Zustand wiederhergestellt ist, wird die von Amtes wegen erfolgte Auflösung der Gesellschaft in Anwendung von Art. 86 Abs. 3 HRegV widerrufen.
Gelöscht:
[Auflösung: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 708 Abs. 4 OR und Art. 86 Abs. 2 HRegV sowie Art. 88a HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf die Verwaltung und Vertretung sowie das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist].
Eingetragene Personen Bisher:
Eurams AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Neu:
Kunz, Marina, Heimat Chur, Fläsch, in Rüschlikon, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Kunz, Urs, Heimat Chur, in unbekannt, Mitglied mit Einzelunterschrift].