Christine Kull-Tschannen
residente a Zizers, da Niederlenz Mandati attuali: Erich Roth GmbH Persone correlate: Erich Roth, Susanne Berther Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Kull-Tschannen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Kull-Tschannen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christine Kull-Tschannen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christine Kull-Tschannen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christine Kull-Tschannen
Persone con il nome Christine Kull-Tschannen lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Christine Kull-Tschannen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christine Kull-Tschannen
Numero di pubblicazione: HR01-1005491669, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Erich Roth GmbH, in Zizers, CHE-360.787.351, Postgasse 23, 7205 Zizers, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Schulung, Training, Beratung und Coaching im institutionellen und privaten Bereich mit Schwerpunkt in konstruktivem Umgang mit Konflikten, Aggressionen, Gewalt und herausforderndem Verhalten durch unterschiedliche Deeskalations- und Kommunikationstechniken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Erich Roth Trainer für Aggressionsmanagement (CHE-131.112.090), in Zizers, gemäss Vertrag vom 02.06.2022 und Übernahmebilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 173'531.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 92'056.35, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 61'475.05 als Forderung gutgeschrieben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 02.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Roth, Erich, von Ebnat-Kappel, in Bonaduz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berther, Susanne, von Tujetsch, in Bonaduz, mit Einzelunterschrift, ;
Kull-Tschannen, Christine, von Niederlenz, in Zizers, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004965241, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
casa falveng Seniorenzentrum, in Domat/Ems, CHE-113.592.958, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull-Tschannen, Christine, von Niederlenz, in Zizers, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doerfliger, Nadia, von Solothurn, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 2251455, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Casa Falveng, in Domat/Ems, CHE-113.592.958, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2013, Publ. 7218758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg, Rosita, von Domat/Ems, in Domat/Ems, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kull-Tschannen, Christine, von Niederlenz, in Zizers, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
BMU Treuhand AG (CHE-115.321.376), in Chur, Revisionsstelle [bisher: BMU Treuhand AG (CH-350.3.010.765.1)].