Albert Küng
residente a Thörigen, da Aristau Mandati attuali: Küng Consulting Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Küng"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Küng"
|
|
Albert Küng
residente a Wädenswil, da Glarus Nord Mandati attuali: Raiffeisenbank Zürich Genossenschaft Persone correlate: Brigitte Zopfi Camenos, Helena Sofia Jegi, Silas Oberrauch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Küng"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Albert Küng", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Albert Küng"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Albert Küng
Persone con il nome Albert Küng lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Fornitura di servizi informatici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Albert Küng
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Albert Küng
Numero di pubblicazione: HR02-1006091379, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Auslandschweizerplatz Brunnen, in Ingenbohl, CHE-101.898.020, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2023, Publ. 1005648322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Norbert, von Ingenbohl, in Brunnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Alois, von Amden, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, Albert Eduard, von Nesslau, in München (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landolt, Eduard Otto, von Basel, in St. Louis (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Dr. Mathias E., von Emmen, in Ingenbohl, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heise-Kintzen, Anja, von Sierre, in Paderborn (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silletta, Maria, von Waldkirch, in St. Louis (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005854284, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Auslandschweizer-Organisation, in Bern, CHE-106.253.528, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Albert Eduard, genannt James, von Nesslau, in München (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005658400, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft zur Errichtung der Raiffeisenbank Zürich, in Zürich, CHE-332.465.020, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638257).
Statutenänderung:
16.01.2023.
Firma neu:
Raiffeisenbank Zürich Genossenschaft.
Domizil neu:
Limmatquai 68, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinn des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen folgende Bankgeschäfte: a) Entgegennahme von Geldern in allen bankgemässen Formen, einschliesslich Spareinlagen;
b) das Hypothekar- und Kreditgeschäft;
c) die Abwicklung des Zahlungsverkehrs;
d) das indifferente Geschäft, insbesondere das Wertschriftengeschäft. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend: Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglements ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen. Die Bank kann eigene Geschäftsstellen betreiben und sich an allen Unternehmungen und Gesellschaften der Raiffeisen Gruppe sowie an weiteren Unternehmungen beteiligen, soweit dies ihrer Geschäftstätigkeit dient. Die Bank kann Liegenschaften zu Bankzwecken kaufen sowie neu- und umbauen, Liegenschaften im Zwangsverwertungsverfahren ersteigern oder zur Vermeidung einer Versteigerung ankaufen, Liegenschaften verkaufen sowie alle mit Liegenschaften im Zusammenhang stehenden grundbuchlichen Rechte und Lasten begründen und löschen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Jeff Richard, von Muolen, in Stäfa, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kälin-Kuriger, Erika Elisabeth, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kälin-Kuriger, Erika, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Läubli, Matthias Christoph, von Zetzwil, in Wangen (SZ), Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Läubli, Matthias, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Martin, von Köniz, in Hedingen, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinmann Mascaro, Andrea, von St. Gallen, in Thalwil, Stellvertretende Vorsitzende der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stellvertretende Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Thomas, von Zürich, in Männedorf, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegener, Dominique André, von Brig-Glis, in Zug, Mitglied der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ackermann, Sabrina Brigitte, von Tafers, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Aeschlimann, Nadine Sybille Elisabeth, von Riehen, in Münchwilen (TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumann, Florance, von Blumenstein, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumberger, Nicole Michaela, von Kirchleerau, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bienz, Christoph Werner, von Uster, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cortesi-Delli Gatti, Filomena Marlena, genannt Milena, von Poschiavo, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Döltl, Elisabeth, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dürig, Marc, von Bowil, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ergin, Gabriela, von Kappel (SO), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gubler, Roger, von Winterthur, in Andelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Götze, Ursula, von Oberriet (SG), in Rorbas, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hollenstein, Gisela, von Mosnang, in Wettswil am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hürlimann, Yves, von Walchwil, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kamber, Daniel, von Kilchberg (ZH), in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kim, Cliff Gabriel, von Kandergrund, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kindler, Bruno Stefan, von Zürich, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Dominic Patrick, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krapf, Reto, von Gaiserwald, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kälin, Thomas, von Einsiedeln, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Küng, Albert, von Glarus Nord, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lazri, Nush, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lobsang, Namgyal Tsering, von Münchwilen (TG), in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Läderach, Dominique, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Martin, Ivo, von Steckborn, in Niederweningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moin, Amir, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Motzet, Joel, von Wynau, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pasquale, Ramon, von Poschiavo, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pekarek, Thomas Michael, von Schmerikon, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Petermann, Thomas, von Root, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfister, Andreas, von Kerzers, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rieser, Ralf Johannes, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rutz, Marcel Eugen, von Nesslau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Saxer, Thomas Alexander, von Hägglingen, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Scaiano, Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schlick, Jonas Alexander Camillo, von Dübendorf, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schurr, Sabine, von St. Gallen, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schütt, Chiara, von Neuhausen am Rheinfall, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sonderegger, Martin, von Oberegg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stamm, Andreas, von Schleitheim, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steck, Maja, von Signau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Strassmann, René Willy, von Mosnang, in Warth-Weiningen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Targanyan, Sasun, von Kreuzlingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tugan, Raziye, von Dulliken, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vannaz, Janine, von Bourg-en-Lavaux, in Aesch (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Vujevic, Matijas, von Wil (SG), in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Widmer, Petra Valeska, von Schwellbrunn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Dominik, von Grüningen, in Herrliberg, mit Kollektivprokura zu zweien.