André-Roger Kühne
residente a Bern, da Eriswil Mandati attuali: Anlagestiftung fenaco LANDI, Patronale Vorsorgestiftung der fenaco e di più Persone correlate: Marta Pruneddu, Roman Staub, Hans-Jürg Schürch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André-Roger Kühne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André-Roger Kühne"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André-Roger Kühne", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André-Roger Kühne"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André-Roger Kühne
Persone con il nome André-Roger Kühne lavorano in questi rami economici
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome André-Roger Kühne
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André-Roger Kühne
Numero di pubblicazione: HR02-1004806250, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Anlagestiftung fenaco LANDI, in Bern, CHE-112.753.443, Stiftung (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Oberschrot (Plaffeien), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberschrot, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Wabern (Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spycher, Rudolf, von Köniz, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stöckli, Heinrich Alois, von Luthern, in St. Urban (Pfaffnau), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurlinden, Daniel, von Wiedlisbach, in Oberbipp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anthenien, Marco, von Obergoms, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004607226, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pensionskasse VOLG, in Winterthur, CHE-109.707.980, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, S.0, Publ. 3263357).
Name neu:
Pensionskasse VOLG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.01.2019 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Thomas, von Plaffeien, in Plaffeien, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Briner, Paul, von Fehraltorf, in Pfäffikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Köniz, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wintsch, Alfred, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004557372, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Pensionskasse fenaco, in Bern, CHE-109.793.229, Stiftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rime, Myriam, von Val-de-Charmey, in Charmey (Gruyère) (Val-de-Charmey), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Sara, von Welschenrohr, in Vauderens (Ursy), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühne, André-Roger, von Eriswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wabern (Köniz)].