Wieslaw Andrzej Krylik
residente a Spreitenbach, da Polonia Mandati attuali: WBPM Partner AG, WBPM Trockenbau GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wieslaw Andrzej Krylik", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wieslaw Andrzej Krylik"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wieslaw Andrzej Krylik", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wieslaw Andrzej Krylik"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wieslaw Andrzej Krylik
Persone con il nome Wieslaw Andrzej Krylik lavorano in questi rami economici
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Wieslaw Andrzej Krylik
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wieslaw Andrzej Krylik
Numero di pubblicazione: HR02-1005739067, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ROFESTO AG, bisher in Glarus Süd, CHE-158.575.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034585).
Statutenänderung:
25.04.2023.
Firma neu:
WBPM Partner AG.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gipsergeschäfts. Die Gesellschaft kann auch als Generalunternehmen tätig sein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mohn, Andrea Nadine, von Märstetten, in Glarus Süd, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Stollmayer, Berthold, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlacker (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krylik, Wieslaw Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004998901, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
WBPM Trockenbau GmbH, in Spreitenbach, CHE-251.682.698, Kreuzäckerstrasse 3, 8957 Spreitenbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.09.2020.
Zweck:
Ausführung von sämtlichen Gipserarbeiten und Aussenisolationen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 29.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Krylik, Wieslaw Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Spreitenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004949052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SWITPOL SUISSE GmbH, in Dietikon, CHE-169.987.062, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krylik, Wieslaw Andrzej, polnischer Staatsangehöriger, in Flums, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ajdari, Mirsad, kosovarischer Staatsangehöriger, in Kaltbrunn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].