Hans Krummen
residente a Ried b. Kerzers, da Murten Mandati attuali: Gutknecht Transporte AG, Krummen Group AG e di più Persone correlate: Peter Krummen, Joël Poffet, Thomas Bähler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Krummen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Krummen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Krummen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Krummen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Krummen
Persone con il nome Hans Krummen lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio di una società partecipate
Altri servizi connessi al trasporto
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Altre servici in educazione
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio di una società partecipate
Altri servizi connessi al trasporto
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio al dettaglio di carburanti (stazioni di servizio)
Altre servici in educazione
Privato con il nome Hans Krummen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Krummen
Numero di pubblicazione: HR02-1005620195, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matthias Rapold GmbH, in Rheinau, CHE-114.949.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458138).
Statutenänderung:
24.11.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 24.11.2022 und Bilanz per 30.09.2022 mit Aktiven von CHF 578'871.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 308'272.54 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Rapold Mobility AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Strassentransportunternehmens für den Personenverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 03.07.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Matthias Rapold, Postautounternehmer, in Rheinau, gemäss Vertrag vom 10.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 106'948.52 und Passiven von CHF 37'145.02, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 49'803.50 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Velox Holding AG (CHE-113.870.904), in Kerzers, Gesellschafterin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummen, Hans, von Murten, in Ried bei Kerzers, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Krummen, Peter, von Murten, in Ried bei Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Krummen, Sabine, von Rheinau, in Ried bei Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005458138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Matthias Rapold GmbH, in Rheinau, CHE-114.949.187, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S.38, Publ. 5125096).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rapold, Matthias, von Rheinau, in Rheinau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rapold-Müller, Helen, von Rheinau, in Rheinau, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velox Holding AG (CHE-113.870.904), in Kerzers, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Krummen, Hans, von Murten, in Ried bei Kerzers, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Krummen, Peter, von Murten, in Ried bei Kerzers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Krummen, Sabine, von Rheinau, in Ried bei Kerzers, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004772072, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clareo AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-110.059.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004459991).
Firma neu:
Clareo AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.11.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Hans-Peter Krummen, Ittigenstrasse 2, 3063 Ittigen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummen, Hans-Peter, von Ferenbalm, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].