Didier Kropf
residente a Moutier, da Teuffenthal (BE) Mandati attuali: Christian Kropf SA Persone correlate: Valentin Oscar Victor Barthélemy Dayer, Michel Bernard Beaud, Cédric Germiquet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Kropf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Kropf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Kropf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Kropf"
|
|
Didier Kropf
residente a Moutier, da Moutier Mandati attuali: Moutier Bois Energie Sàrl Persone correlate: Julien Pedrocchi, Marcelle Forster-Boivin, David Gobat e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Kropf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Kropf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Kropf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Kropf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Didier Kropf
Persone con il nome Didier Kropf lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Coltivazione di bosco
Altra attività edilizia
Coltivazione di bosco
Privato con il nome Didier Kropf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Didier Kropf
Numero di pubblicazione: 1888077, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Christian Kropf S.A., à Moutier, CHE-108.139.263, société anonyme (No. FOSC 240 du 11.12.2002, p. 3, Publ. 766048).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Afidex SA, à Brügg, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Kropf, Didier, de Teuffenthal BE, à Moutier, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur avec signature individuelle];
Kropf, Séverine, de Teuffenthal BE, à Moutier, secrétaire, avec signature individuelle;
Kropf, Christian, de Teuffenthal BE, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle];
Revisia SA (CHE-105.928.909), à Biel/Bienne, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3680556, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
VBH Informatique Sàrl, précédem. à Court, CH-073.4.014.567-2, achat et vente de matériel informatique et de logiciels etc., société à responsabilité limitée (FOSC no 172 du 06.09.2002, p. 3, publ. 632056).
Modification des statuts:
29.11.2006.
Nouveau siège:
Belprahon.
Nouvelle adresse:
c/o Yvonne Ganguin, Le Chêne 8, 2744 Belprahon.
Personnes et signatures radiées:
Kropf, Didier, de Teuffenthal BE, à Moutier, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 1'000.--;
Christian Kropf S.A., à Moutier, associée, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Ganguin, Yvonne, de Eschert, à Belprahon, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.--.
Numero di pubblicazione: 766048, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Christian Kropf S.A., à Moutier, exploitation d'une entreprise d'installations électriques, courant fort et faible, de téléphones ainsi que vente et réparation de tout appareil électrique, société anonyme (FOSC no 232 du 05.10.1983, p. 3434).
Modification des statuts:
25.11.2002.
Nouvelle adresse:
rue des Oeuches 45, 2740 Moutier.
Faits qualifiés:
[La disposition statutaire relative à la reprise de bien envisagée lors de la fondation est abrogée].
Nouvelles communications:
communications aux actionnaires : par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
la transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. [Adaptation des statuts au nouveau droit des sociétés anonymes] [Autres modifications des statuts non soumises à publication].
Inscription ou modification de personnes:
Kropf, Christian, de Teuffenthal BE, à Moutier, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur];
Kropf, Didier, de Teuffenthal BE, à Moutier, administrateur, avec signature individuelle;
Afidex SA, à Brügg, organe de révision.