Christian Kreutzer
residente a Collonge-Bellerive, da Genève Mandati attuali: Groupe Konstructa SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kreutzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kreutzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kreutzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kreutzer"
|
|
Christian Kreutzer
residente a Wittenbach, da Wittenbach Mandati attuali: Hausamann, Kreutzer GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kreutzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kreutzer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kreutzer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kreutzer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Kreutzer
Persone con il nome Christian Kreutzer lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Christian Kreutzer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Kreutzer
Numero di pubblicazione: 4735120, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Hausamann, Kreutzer GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.038.513-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.1998, S. 1383).
Statutenänderung:
10.11.2008.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 15.03.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Hans Kreutzer', in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 1. November 1994 mit Aktiven von CHF 460 082.-- und Passiven von CHF 436'877.15, wovon CHF 19 000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 4 204.85 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreutzer, Hans, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Kreutzer-Schenk, Margrit, von Wittenbach, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreutzer, Christian, von Wittenbach, in Wittenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.