Michel Rolf Krauer
residente a Stans, da Luzern Mandati attuali: WoFür AG Persone correlate: Rolf Krauer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Rolf Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Rolf Krauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Rolf Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Rolf Krauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Rolf Krauer
Persone con il nome Michel Rolf Krauer lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Michel Rolf Krauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Rolf Krauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005169554, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741327).
Statutenänderung:
23.04.2021.
Firma neu:
mario garcia gmbh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Luzern, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3741327, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
create by mario garcia gmbh, in Horw, CHE-343.373.072, Kantonsstrasse 51, 6048 Horw, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.08.2017.
Zweck:
Erbringung von gastronomischen Dienstleistungen;
Food Consulting;
Kochkurse;
Food Styling;
Catering;
Dienstleistungen als Privatkoch;
Umsetzung von gastronomischen Konzepten;
Verfassen und Verkauf von Kochbüchern;
Beteiligungen;
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.08.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Garcia, Mario, von Reichenbach im Kandertal, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 3627367, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
WoFür AG, in Horw, CHE-460.920.076, Schöneggstrasse 6, 6048 Horw, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2017.
Zweck:
Kauf und Verkauf von Immobilien;
Handel mit Immobilien sowie Überbauung, Renovation, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien;
Beteiligungen;
Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Krauer, Michel Rolf, von Luzern, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krauer, Rolf Viktor, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.