Thomas Kramer
residente a Lauterach, da Austria Mandati attuali: Classic Consulting AG Persone correlate: Daniela Halter-Stucki, Willy-Rico Halter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
|
|
Thomas Kramer
residente a Bad Säckingen, da Germania Mandati attuali: Wärmeverbund Lehenmatt Birs AG Persone correlate: Evelyn Rubli, Belinda Hasler, Thomas Schaal e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
|
|
Thomas Kramer
residente a Birmensdorf, da Sumiswald Mandati attuali: Kramer IT Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
|
|
Thomas Kramer
residente a Gossliwil, da Sumiswald Mandati attuali: Kramer Brennstoffe AG, Kramer fashion & design Persone correlate: Claudia Kramer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kramer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kramer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Kramer
Persone con il nome Thomas Kramer lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Fornitura di servizi informatici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio di vestiti
Gestione fondi
Fornitura di riscaldamento e condizionamento
Fornitura di servizi informatici
Trasporto di persone e merci su strada
Commercio di vestiti
Privato con il nome Thomas Kramer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Kramer
Numero di pubblicazione: HR02-1005978984, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Spirig Consulting AG, in Widnau, CHE-104.265.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, S.0, Publ. 3867621).
Firma neu:
Spirig Consulting AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Willy Rico, von Marbach SG, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Norbert, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005907793, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Kramer fashion & design, bisher in Bern, CHE-212.678.606, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285681).
Sitz neu:
Buchegg.
Domizil neu:
Hauptstrasse 21, 4579 Gossliwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Thomas, von Sumiswald, in Buchegg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Numero di pubblicazione: HR02-1005852244, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Classic Consulting AG, in St. Margrethen, CHE-115.022.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983465).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist ein Vermögensverwalter gemäss Art. 17 Abs. 1 Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Finanz- und Vermögensverwaltungsbereich gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG sowie die Zurverfügungstellung von Infrastruktur für Vermögensverwalter und Finanzberater. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Willy Rico, von Marbach (SG), in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Halter, Daniela, von Marbach (SG) und Linden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Marbach (SG) und Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Kramer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].