Wilfried Kohler
residente a Jona, da Rapperswil-Jona Mandati attuali: Korrawil AG Persone correlate: Urban Kohler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilfried Kohler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilfried Kohler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wilfried Kohler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wilfried Kohler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wilfried Kohler
Persone con il nome Wilfried Kohler lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbricazione di prodotti chimici
Privato con il nome Wilfried Kohler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wilfried Kohler
Numero di pubblicazione: 1741633, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wassergenossenschaft Brättigen, in Menzingen, CHE-102.272.538, Genossenschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2014, Publ. 1433373).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Wilfried, von Rapperswil-Jona, in Jona, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Samuel, von Sumiswald, in Menzingen, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1433373, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Wassergenossenschaft Brättigen, in Menzingen, CHE-102.272.538, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.1992, S. 5359).
Domizil neu:
c/o Karl Nussbaumer, Brettigen, 6313 Menzingen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Rosmarie, von Menzingen, in Menzingen, Kassierin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hegglin, Alois, von Menzingen, in Menzingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nussbaumer, Karl, von Oberägeri und Menzingen, in Menzingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Wilfried, von Rapperswil-Jona, in Jona, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3869228, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Korrawil AG, bisher in Rapperswil SG, CH-320.3.019.510-2, Herstellung und Verkauf von chemisch/technischen Produkten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 24.09.1997, S. 7023).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Wilfried, von Rapperswil-Jona, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rapperswil SG, in Jona];
Kohler, Urban, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rapperswil SG, in Rapperswil SG];
Zanoni + Aegerter AG fur Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle [bisher: Zanoni + Aegerter AG fur Steuer- und Wirtschaftsberatung, in Rapperswil SG].