Peter Kofmehl
residente a Lohn-Ammannsegg, da Deitingen Mandati attuali: Commaires GmbH, P.I.T.S.box SA e di più Persone correlate: Susanna Kofmehl-Galli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofmehl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofmehl"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofmehl", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofmehl"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Kofmehl
Persone con il nome Peter Kofmehl lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per banche e istituti di credito
Compravendita di immobili propri
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Peter Kofmehl
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kofmehl
Numero di pubblicazione: 2022175, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
P.I.T.S.box SA, in Lohn-Ammannsegg, CHE-387.255.621, Schwallermattstrasse 5, 4573 Lohn-Ammannsegg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.02.2015, 26.02.2015.
Zweck:
Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien und Mobilien, insbesondere von Motorfahrzeugen, Vermietung von Sitzungsräumen und Werkplätzen sowie Vermietung von Dekorationsmaterialien. Kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 13.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kofmehl, Peter, von Deitingen, in Lohn-Ammannsegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kofmehl-Galli, Susanna, von Deitingen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6270424, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BCG Behmen Holding AG, in Aarau, CH-400.3.032.911-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2010, S. 1, Publ. 5668486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kofmehl, Peter, von Deitingen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Martin, von Au SG, in Thunstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5668486, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BCG Behmen Holding AG, in Aarau, CH-400.3.032.911-8, Bahnhofstrasse 4, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2010.
Zweck:
Erwerb, Halten und Veräusserung sowie Verwaltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holdinggesellschaft;
kann Zweigniederlassungen errichten und Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.
Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Aktien:
700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlageverträgen vom 20.05.2010 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der BCG Behmen Consultants Group AG (CH-400.3.021.781-8), in Aarau, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 der BCG Behmen Partnership AG (CH-150.3.001.395-9), in Aarau, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der BCG Behmen Versicherungsbroking AG (CH-400.3.027.235-2), in Buchs AG und 40 Stammanteile zu CHF 1'000.00 der BCG Behmen Treuhand GmbH (CH-400.4.026.908-0), in Buchs AG, wofür 330 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Ineichen, Kurt, von Beromünster und Niederlenz, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bader, Michael, von Suhr und Holderbank SO, in Mur (Vully) VD, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Peter, von Gränichen, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kofmehl, Peter, von Deitingen, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, Martin, von Au SG, in Thunstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wimobag GmbH (CH-400.3.009.022-9), in Koblenz, Revisionsstelle.