Peter Kofel
residente a Schleinikon, da Schleinikon Mandati attuali: LANDI SURB, Genossenschaft Persone correlate: Isabelle Klein, Thomas Zimmermann, Manuel Romann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofel"
|
|
Peter Kofel
residente a Zollikofen, da Zürich e Niederweningen Mandati attuali: MSP Kofel Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kofel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kofel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Kofel
Persone con il nome Peter Kofel lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Privato con il nome Peter Kofel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kofel
Numero di pubblicazione: 6801480, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LANDI SURB, Genossenschaft, in Schleinikon, CH-020.5.900.936-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192450).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Weiach-Siglistorf, Genossenschaft (CH-020.5.900.861-9), in Weiach, gemäss Fusionsvertrag vom 22.05.2012/04.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 848'447.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 630'554.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Hans-Rudolf, von Niederweningen, in Niederweningen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Altorfer, Felix, von Opfikon, in Endingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Karin Sandra, von Endingen, in Endingen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögeli, Niklaus Ernst, von Böttstein, in Würenlingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamberger, Stephan, von Siglistorf, in Siglistorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofel, Peter, von Schleinikon, in Schleinikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2103702, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MSP Kofel, bisher in Köniz, Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie, Einzelfirma (SHAB Nr. 1 vom 06.01.2003, S. 4).
Sitz neu:
Münchenbuchsee.
Domizil neu:
Industriestrasse 26, 3052 Zollikofen.
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kofel, Peter, von Zürich und Niederweningen, in Zollikofen, Inhaber, mit Einzelunterschrift [wie bisher].
Numero di pubblicazione: 783034, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MSP KOFEL, in Bern, Bindenhausstrasse 46, 3098 Köniz, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Entwicklung und Herstellung von sowie Handel mit Produkten für Informatik, Physik, Chemie und Biologie, insbesondere für die Massenspektrometrie.
Eingetragene Personen:
Kofel, Peter, von Zürich und Niederweningen, in Zollikofen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.