Daniel Timothy Koetser
residente a Schönried, da Château-d'Oex Mandati attuali: Le Grand Bellevue SA Persone correlate: Joachim Walter Gottschalk, Davia Agatha Koetser, Britta Spohr e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Timothy Koetser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Timothy Koetser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Timothy Koetser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Timothy Koetser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Timothy Koetser
Persone con il nome Daniel Timothy Koetser lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Daniel Timothy Koetser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Timothy Koetser
Numero di pubblicazione: HR02-1004468996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Le Grand Bellevue SA, in Saanen, CHE-103.121.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334549). [In den unter TR-Nr. 7172 vom 22.05.2018 vorgenommenen und im SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018 publizierten Eintragung zugrundeliegenden Anmeldungsunterlagen wurde irrtümlich angegeben, die bei der Fusion übernehmende Gesellschaft halte sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft. Dieser Irrtum wird durch Nachtrag zum Fusionsvertrag vom 06.04.2018 richtig gestellt.] [gestrichen: Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der R.S. De Luxe Food AG, in Saanen (CHE-115.360.057), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2018 und Bilanz per 30.11.2017. Aktiven von CHF 915'553.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 341'102.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.].
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der R.S. De Luxe Food AG, in Saanen (CHE-115.360.057), gemäss Fusionsvertrag vom 06.04.2018 und Bilanz per 30.11.2017. Aktiven von CHF 915'553.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 341'102.85 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Rudolf Dr., von Liestal, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dickenmann, Georg, von Zürich, in Saanen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koetser, Daniel Timothy, von Château-d'Oex, in Schönried (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burckhardt, Sebastian Alfred Heinrich Dr., von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koetser, Davia, von Liestal, in Schönried (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7037146, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grand Hotel Bellevue SA, in Saanen, CH-092.3.001.189-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2012, Publ. 6908452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Jürg Dr., von Basel und Riehen, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-270.3.012.140-6), in Basel, Revisionsstelle;
Schiesser, Rudolph, von Basel, in Riehen, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiedemann, Hans, von Basel, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straumann, Thomas Dr., von Bretzwil, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Offenhammer, Irene Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Rudolf Dr., von Liestal, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burckhardt, Sebastian Alfred Heinrich Dr., von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koetser, Daniel Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Valiba Treuhand AG (CH-270.3.005.174-5), in Basel, Revisionsstelle.