Sandra Köppel
residente a Seuzach, da Rapperswil-Jona, Au (SG) e Chur Mandati attuali: MedZentrum AG, MedZentrum Elsau AG Persone correlate: Maria Lucia Maschio Andrist Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Köppel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Köppel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Köppel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Köppel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandra Köppel
Persone con il nome Sandra Köppel lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Sandra Köppel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Köppel
Numero di pubblicazione: HR02-1005517145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Apotheke im KSW AG, in Winterthur, CHE-273.592.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Sandra, von Au SG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Rolf, von Einsiedeln, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oechslin, Susanna, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prohaska, Annette, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2943881, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bachtel Apotheke AG, in Winterthur, CHE-114.917.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2011, Publ. 6362710). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Köppel, Sandra, von Au SG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dürst, Rudolf, von Glarus, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bretscher-Hotz, Barbara, von Dorf, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Andres, Dr. Rudolf, von Luzern und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merazzi, Milena, von Biel/Bienne, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2728531, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Apotheke im KSW AG, in Winterthur, CHE-273.592.218, c/o Kantonsspital Winterthur, Brauerstrasse 15, 8401 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer öffentlich zugänglichen Apotheke in den Räumlichkeiten des Kantonsspitals Winterthur.
Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 700'000.00.
Aktien:
700'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 09.03.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.03.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Auerbach, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Just, Rinaldo, von Maienfeld, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köppel, Sandra, von Au SG, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madonna, Daniele, von Centovalli, in Ronco sopra Ascona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Florian, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Lorenz, von Ingenbohl, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Rolf, von Einsiedeln, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.