Rudolf König
residente a Zürich, da Frauenfeld Mandati attuali: Entrepreneur Partners AG, Korlaub Holding AG Persone correlate: Sibylle Isabelle Peter Koesters, Andrea Bisig-Oberholzer, Cyrill Mathis e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
|
|
Rudolf König
residente a Hefenhausen, da Wiggiswil Mandati attuali: Terra-Real GmbH, R. König Holz GmbH Persone correlate: Isabelle Désirée König, Isabelle Désirée König, Barbara Elisabeth Müller-Maurer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
|
|
Rudolf König
residente a Schlieren, da Zürich Mandati attuali: AF Garage GmbH Persone correlate: Alois Fuchs, Katharina Weber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf König", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf König"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf König
Persone con il nome Rudolf König lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Gestione fondi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Rudolf König
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf König
Numero di pubblicazione: HR02-1005543393, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Terra-Real GmbH, bisher in Steinmaur, CHE-448.544.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435339).
Statutenänderung:
23.07.2022.
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
Konstanzerstrasse 69, 9500 Wil SG. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 07.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 07.08.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Isabelle Désirée, von Thörigen, in Hefenhausen (Wäldi), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
König, Rudolf, von Wiggiswil, in Hefenhausen (Wäldi), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005224474, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Randstad (Schweiz) AG, in Thun, CHE-399.783.482, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, S.0, Publ. 1744345).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Rudolf, von Wiggiswil, in Jegenstorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedo, Stéphane, von Plaffeien, in Bern, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4280487, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
B + S Elektrokontrollen AG, in Dietikon, CHE-114.837.915, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065509).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Rudolf, genannt Ruedi, von Zürich, in Schlieren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.