Willi Köchli
residente a Meilen, da Dielsdorf Mandati attuali: Kex AG Persone correlate: Christian Köchli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willi Köchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willi Köchli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willi Köchli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willi Köchli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willi Köchli
Persone con il nome Willi Köchli lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Willi Köchli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willi Köchli
Numero di pubblicazione: 4639814, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt, in Bern, CH-035.5.035.542-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 2, Publ. 3077446).
Statutenänderung:
8.11.2006, 5.03.2008.
Zweck vollständig:
Die Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt hat zum Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe unter der Marke Treffpunkt den Auftritt und die Marktbearbeitung der angeschlossenen Genossenschafter zu fördern und zu unterstützen.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Eintrag gestrichen gemäss Art. 87 j. HRegV] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- und Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme von mindestens einem Anteilschein von CHF 200.-- verpflichtet.].
Mitteilungen an Genossenschafter:
mit Rundschreiben. Gemäss Erklärung der Mitglieder vom 05.03.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaum, Ernst, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Willi, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Wünnewil-Flamatt, in Bösingen, Kontrollstelle;
Jungo, Patrick, von Düdingen, in Plaffeien, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Christian, von Eggiwil, in Eggiwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Frei, Markus Andreas, von Niederbipp, in Courroux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, René, von Leuggern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Trubschachen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ottiger-Dahinden, Rita, von Rickenbach LU und Schüpfheim, in Rickenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3077446, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Detaillistenverbund Treffpunkt, in Bern, CH-035.5.035.542-9, c/o Verband Schweizerischer Lebensmitteldetaillisten (VELDEDES), Falkenplatz 1, 3012 Bern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.08.2005.
Zweck:
In gemeinsamer Selbsthilfe unter der Marke Treffpunkt den Auftritt und die Marktbearbeitung der angeschlossenen Genossenschafter fördern und unterstützen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 200.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist zur Übernahme von mindestens einem Anteilschein von CHF 200.-- verpflichtet.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Nussbaum, Ernst, von Wattenwil, in Wattenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Armin, von Lützelflüh, in Heimisbach (Trachselwald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Christian, von Eggiwil, in Eggiwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahn, Daniel, von Reichenburg, in Rapperswil SG, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köchli, Willi, von Triengen, in Moosleerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Nicole, von Wünnewil-Flamatt, in Bösingen, Kontrollstelle;
Jungo, Patrick, von Düdingen, in Plaffeien, Kontrollstelle.