Ercan Kocuk
residente a Luzern, da Luzern Mandati attuali: Express Nähatelier Schönbühl GmbH, HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke Persone correlate: Herkan Kocuk, Andrea Egidio Giacomo Cerletti, Leo Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ercan Kocuk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ercan Kocuk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ercan Kocuk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ercan Kocuk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ercan Kocuk
Persone con il nome Ercan Kocuk lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di abbigliamento
Altri servizi sociali
Fabbricazione di abbigliamento
Altri servizi sociali
Privato con il nome Ercan Kocuk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ercan Kocuk
Numero di pubblicazione: HR02-1005601260, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke, in Emmen, CHE-110.391.346, Stiftung (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocuk, Ercan, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cerletti, Andrea Egidio Giacomo, von Chiasso, in Beckenried, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2955461, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Express Nähatelier Schönbühl GmbH, in Luzern, CHE-193.777.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocuk, Cahide, türkische Staatsangehörige, in Luzern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kocuk, Herkan, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kocuk, Ercan, von Luzern, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6660188, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hilfsfonds der Viscosuisse SA, in Emmen, CH-100.7.010.546-5, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 13, Publ. 5689908).
Urkundenänderung:
09.11.2011.
Name neu:
HILFSFONDS VISCOSUISSE, Emmenbrücke.
Zweck neu:
Die Stiftung bezahlt den Begünstigten, die im Leistungskatalog definierten Beiträge an ausserordentliche Kosten, die durch Leistungen einer anerkannten Schweiz. Krankenkasse, einer Unfall- oder Invalidenversicherung nicht gedeckt sind;
Beteiligung an der Finanzierung von Veteranentreffen.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barili, Domenico, von Schwyz, in Stans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Marcel, von Eggiwil, in Hergiswil NW, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Leo, von Luzern, in Luzern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Martin Andreas, von Hochdorf, in Römerswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerletti, Andrea Egidio Giacomo, von Chiasso, in Beckenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kocuk, Ercan, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattmann, Josef, von Schenkon, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.