Esther Koch
residente a Wohlen, da Uezwil Mandati attuali: ESKO Schulung GmbH Persone correlate: Francine Koch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Koch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Esther Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Esther Koch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Esther Koch
Persone con il nome Esther Koch lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Esther Koch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Esther Koch
Numero di pubblicazione: HR02-1005995865, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MBU GmbH, in Röschenz, CHE-115.308.499, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S.6, Publ. 5426938).
Statutenänderung:
15.03.2024.
Sitz neu:
Laufen.
Domizil neu:
Delsbergerstrasse 104, 4242 Laufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per e-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bumbacher, Markus, von Spreitenbach, in Röschenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Esther Luzia, von Romoos, in Laufen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005072412, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BK HB Luzern AG, in Luzern, CHE-107.954.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764693).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Dr. Arthur, von Meggen, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Koch, Esther, von Luzern, Meggen und Grosswangen, in Horw, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Nils, von Saint-Blaise, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005061621, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BK Lugano SA, in Lugano, CHE-105.878.016, società anonima (Nr. FUSC 234 del 01.12.2017, Pubbl. 3904929).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Koch, Arthur Markus, da Meggen, in Lucerna, amministratore unico, con firma individuale;
Koch, Esther, da Luzern, in Horw, con procura individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Engel, Nils, da Saint-Blaise, in Uitikon Waldegg (Uitikon), amministratore unico, con firma individuale.