Barbara Koch
residente a Hohenrain, da Villmergen Mandati attuali: Prolius AG Persone correlate: Christoph Koch, Werner Koch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Koch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Koch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Koch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Koch
Persone con il nome Barbara Koch lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Barbara Koch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Koch
Numero di pubblicazione: HR02-1005866326, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Steinbeck Holding AG, in Zürich, CHE-107.891.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Barbara Christina, von Zürich, in Nürensdorf, Direktorin, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005680457, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Prolius AG, in Erlinsbach (AG), CHE-457.885.798, Brüggerweg 2, 5018 Erlinsbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Grundstücken, deren Überbauung sowie Umbau, Verwaltung, Vermietung, Veräusserung und Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 106'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 106'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) und 96 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Koch, Barbara, von Villmergen, in Hohenrain, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Christoph, von Villmergen, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koch, Werner, von Villmergen, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005314688, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bio-Handels GmbH, bisher in Embrach, CHE-252.281.623, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961445).
Statutenänderung:
05.10.2021.
Sitz neu:
Homburg.
Domizil neu:
Käsereistrasse 6, 8507 Hörhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Barbara, von Eglisau, in Embrach-Embraport (Embrach), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kaufmann, Peter, von Basel, in Embrach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beerli Obstbau AG (CHE-289.257.754) [ CH-440.3.034.179-7], in Hörhausen (Homburg), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Beerli, Beat, von Homburg, in Herdern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.