Walter Klotz
residente a Münchenstein, da Möhlin Mandati attuali: Egeler Lutz AG Persone correlate: Nicolas David Gütlin, Andreas Lutz, Andreas Röthlisberger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Klotz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Klotz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Klotz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Klotz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Klotz
Persone con il nome Walter Klotz lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Walter Klotz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Klotz
Numero di pubblicazione: HR02-1005742879, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357766).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlisberger, Dr. Andreas, von Langnau im Emmental und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Gütlin, Nicolas David, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005205329, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CHE-114.942.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 05.05.2015, S.0, Publ. 2135607).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5114980, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Egeler Lutz AG, in Basel, CH-270.3.014.175-1, Kleinhüningerstr. 162, 4057 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.06.2009, 29.06.2009.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäfts. Die Gesellschaft kann in angrenzenden Geschäftsfeldern tätig werden, sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 240'000.00.
Aktien:
240 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag und Inventarliste vom 20.06.2009 Betriebsmobiliar zum Preis von CHF 283'500.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern und soweit Adressen bekannt, ansonsten via SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Lutz, Andreas, von Wolfhalden, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Egeler, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egeler, Christian, von Basel, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klotz, Walter, von Möhlin, in Münchenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Christian, von Riehen, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adiuvo Treuhand & Consulting GmbH (CH-241.4.005.421-9), in Bättwil, Revisionsstelle.