André Klijnsma
residente a Vaduz, da Paesi Bassi Mandati attuali: reha-prime ag, Reha-Prime Glattpark AG Persone correlate: Dennis Marenda Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Klijnsma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Klijnsma"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Klijnsma", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Klijnsma"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Klijnsma
Persone con il nome André Klijnsma lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di ospedali
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio di ospedali
Privato con il nome André Klijnsma
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Klijnsma
Numero di pubblicazione: HR02-1005679721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
reha-prime ag, in Zürich, CHE-393.990.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermann, Raphael Yves Walter, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simic, Boris, von Höri, in Sirnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klijnsma, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marenda, Dennis, deutscher Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005018877, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
reha-prime ag, in Zürich, CHE-393.990.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2020, Publ. 1004945314).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klijnsma, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Aesch (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hintermann, Raphael Yves Walter, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simic, Boris, von Höri, in Sirnach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004945314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Reha-Prime GmbH, in Zürich, CHE-393.990.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679644).
Statutenänderung:
29.06.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 916'824.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 130'770.24 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
reha-prime ag.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klijnsma, André, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberiberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].