Holger Steffen Klafs
residente a Meggen, da Germania Mandati attuali: Landis+Gyr Group AG, Landis+Gyr AG e di più Persone correlate: Fabian Rauch, Audrey Ann Zibelman, Marc Alexander Zoutman e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Holger Steffen Klafs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Holger Steffen Klafs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Holger Steffen Klafs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Holger Steffen Klafs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Holger Steffen Klafs
Persone con il nome Holger Steffen Klafs lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Commercio con macchine
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Esercizio di una società partecipate
Commercio con macchine
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Holger Steffen Klafs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Holger Steffen Klafs
Numero di pubblicazione: HR02-1005089432, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Landis+Gyr Group AG, in Cham, CHE-175.843.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005063459, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Landis+Gyr AG, in Zug, CHE-108.553.639, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965934).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Alte Steinhauserstrasse 18, 6330 Cham.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elmer, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cingari, Elodie Marina Marie-Gabrielle, französische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Helfenstein, Sonja, von Neuenkirch, in Richterswil, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005032303, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Landis+Gyr Project AG, in Zug, CHE-113.834.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauerhofer, Mark, von Kölliken, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klafs, Holger Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.