Mesut Kilic
residente a Luzern, da Turchia Mandati attuali: Mamek GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mesut Kilic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mesut Kilic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mesut Kilic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mesut Kilic"
|
|
Mesut Kilic
residente a Payerne, da Turchia Mandati attuali: Kasper Clean SA Persone correlate: Filiz Köylüce Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mesut Kilic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mesut Kilic"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mesut Kilic", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mesut Kilic"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mesut Kilic
Persone con il nome Mesut Kilic lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Facility Management
Trasporto di persone e merci su strada
Facility Management
Privato con il nome Mesut Kilic
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mesut Kilic
Numero di pubblicazione: HR02-1005942863, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Kaisen SA, in Herisau, CHE-112.625.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005914249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kilic, Mesut, türkischer Staatsangehöriger, in Payerne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Pascal Claude, von Tafers, in Estavayer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005602473, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
SARAH Financial Holding SA, bisher in Roveredo (GR), CHE-112.625.153, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099571).
Statutenänderung:
07.11.2022.
Firma neu:
Kaisen SA.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38o, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf aller Immobilien und Durchführung aller Immobiliengeschäfte, Durchführung aller Aktivitäten im Bereich Immobilienbau, Tiefbau, Erdarbeiten, Stahlbeton, Abriss, Sägen und Bohren von Beton sowie Durchführung aller Arbeiten in Form von Generalunternehmen, Bauleitung, Architektur und Metallbauarbeiten aller Art.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattace Raso, Luca, cittadino italiano, in Roveredo (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bianchi, Alessandro, cittadino italiano, in Correzzana (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pecchia, Lucia, cittadina italiana, in Correzzana (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilic, Mesut, türkischer Staatsangehöriger, in Payerne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004881100, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Mamek GmbH, in Luzern, CHE-177.124.790, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulucan, Ercan, deutscher Staatsangehöriger, in Buchrain, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilic, Mesut, türkischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].