Markus Kiener
residente a Ebnat-Kappel, da Luzern e Buttisholz Mandati attuali: Occasions-Markt Kiener Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
|
|
Markus Kiener
residente a Russikon, da Zetzwil Mandati attuali: AhornGarten GmbH Persone correlate: Christine Kiener-Maurer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
|
|
Markus Kiener
residente a Lyss, da Bolligen Mandati attuali: Pferdeversicherungsgenossenschaft Seeland Persone correlate: Esther Ryf, Andreas Studer, Jeanne Häring e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Kiener", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Kiener"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Kiener
Persone con il nome Markus Kiener lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Progettazione giardini e paesaggistica
Esercizio di una società di assicurazioni
Altro commercio con prodotti diversi
Progettazione giardini e paesaggistica
Esercizio di una società di assicurazioni
Privato con il nome Markus Kiener
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Kiener
Numero di pubblicazione: HR02-1005880649, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MAWO Services AG, in Wollerau, CHE-480.721.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967807).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Firma neu:
MedFlex Schweiz AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Dr. Markus Wolfgang, von Birr, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Antonius Josef, von Zürich, in Laax, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Hug, Antonius, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Ablondi, Gianluca, von Oberegg, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005724751, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kiener Holz GmbH, in Diemtigen, CHE-331.342.863, Stückmatte 1, 3755 Horboden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.04.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Holzbau, die Bedachung, den Messe- und Innenausbau, die Planung und Erbringung von Bauarbeiten und Dienstleistungen aller Art, insbesondere im handwerklichen Bereich, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 22.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kiener, Jolanda Selina, von Zwieselberg, in Horboden (Diemtigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Daepp, Luzius Andrea, von Oppligen, in Oppligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Markus Daniel, von Zwieselberg, in Zwieselberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005527312, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Chirurgie Baregg AG, in Baden, CHE-491.477.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970972).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ablondi, Gianluca, von Oberegg, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Antonius, von Zürich, in Laax, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bötschi, Eva Maria, von Schönholzerswilen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Michael Markus, von Wangen bei Olten, in Gunzgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassner, Christoph Stefan, von Amsoldingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Dr. Markus Wolfgang, von Birr, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kiener, Dr. Markus Wolfgang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].