Christoph Kiefer
residente a Däniken, da Starrkirch-Wil Mandati attuali: Graf Automobile AG Persone correlate: Kyrill Graf, Britta Graf, Heinz Graf Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Kiefer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Kiefer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Kiefer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Kiefer"
|
|
Christoph Kiefer
residente a Wangen an der Aare, da Basel Mandati attuali: Verein Schweizerische Tierärztetage (VSTT) Persone correlate: Päivi Inkeri de Jesus Maia, Flurin Tschuor, Veronika Jeker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Kiefer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Kiefer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Kiefer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Kiefer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Kiefer
Persone con il nome Christoph Kiefer lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Christoph Kiefer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Kiefer
Numero di pubblicazione: HR02-1005195304, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kiefer IT Solutions GmbH, in Volketswil, CHE-284.159.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, S.0, Publ. 6464444).
Firma neu:
Kiefer IT Solutions GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.04.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiefer, Christoph, von Basel, in Volketswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-0004448543, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tierärztliche Verrechnungsstelle GST AG, in St. Gallen, CHE-102.352.686, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3692755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Christoph, von Basel, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-0004447651, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vetpoint AG, in St. Gallen, CHE-113.613.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2015, Publ. 2376015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiefer, Christoph, von Basel, in Wangen an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.