Christian Kenzelmann
residente a Zeneggen, da Zeneggen Mandati attuali: Autotour GmbH, Kenzelmann Christian, Postautohalter Persone correlate: Beat Lehner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kenzelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kenzelmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kenzelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kenzelmann"
|
|
Christian Kenzelmann
residente a Termen, da Zeneggen Mandati attuali: Kenzelmann Küchen AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kenzelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kenzelmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Kenzelmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Kenzelmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Kenzelmann
Persone con il nome Christian Kenzelmann lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Fabbricazione di mobili
Trasporto di persone e merci su strada
Fabbricazione di mobili
Privato con il nome Christian Kenzelmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Kenzelmann
Numero di pubblicazione: 2352155, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Autotour GmbH, in Visp, CHE-106.838.315, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2009, S. 23, Publ. 5031598).
Statutenänderung:
17.08.2015.
Domizil neu:
Brückenweg 6, 3930 Visp. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenzelmann, Christian, von Zeneggen, in Zeneggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Lehner, Beat, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Numero di pubblicazione: 5419802, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kenzelmann Küchen AG, in Brig-Glis, CH-600.3.013.737-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 24, Publ. 5177900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kenzelmann, Rudolf, von Zeneggen, in Brig-Glis, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kenzelmann, Christian, von Zeneggen, in Termen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Autotour GmbH, Zweigstelle Brig, in B r i g - G l i s, Bahnhofstrasse 1, 3900 Brig, neue Zweigniederlassung.
Firma Hauptsitz:
Autotour GmbH.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschrankter Haftung.
Hauptsitz:
Visp.
Statuten Hauptsitz:
25.03.1998.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
27.03.1998.
Zweck Hauptsitz:
Ausführung der ordentlichen Postfahrten, Personen- und Materialtransporte jeglicher Art, Organisation, Durchführung und Vermittlung von Reiseveranstaltungen, Ankauf, Verkauf,Verleih, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen sowie alle Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Post und deren Dienstleistungen. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Kenzelmann, Christian, von Zeneggen, in Zeneggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lehner, Beat, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Zenklusen, Andreas, von Naters und Simplon, in Brig-Glis, Geschaftsführer, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung.