Peter A. Keller
residente a Zürich, da Amriswil e Wallisellen Mandati attuali: Arc-Plus AG Persone correlate: Helmut Landolt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter A. Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter A. Keller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter A. Keller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter A. Keller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter A. Keller
Persone con il nome Peter A. Keller lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Peter A. Keller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter A. Keller
Numero di pubblicazione: HR02-1005746281, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
C. Keller Malergeschäft GmbH, in Thayngen, CHE-315.255.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2017, Publ. 3524439).
Firma neu:
C. Keller Malergeschäft GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Peter Keller , Im Gatter 37, 8240 Thayngen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Claudius, von Weinfelden, in Thayngen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Keller, Peter Albert, von Weinfelden, in Thayngen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005272475, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Adolf Keller Hoch- und Tiefbau AG, in Basadingen-Schlattingen, CHE-107.076.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S.11, Publ. 4654620).
Domizil neu:
Trüllikerstrasse 15a, 8254 Basadingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Peter, Adolf, von Basadingen-Schlattingen, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller-Peter, Sonja, von Basadingen-Schlattingen, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capuano, Gion, von Ormalingen, in Basadingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mascherin, Florian, von Küssnacht (SZ), in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005202972, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Camping- und Caravanningclub beider Basel CCBB, in Basel, CHE-105.892.499, Verein (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leisinger, Roger, von Basel, in Reinach (BL), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf, Peter, von Stadel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Peter Arnold, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koblasa, Helena Dagmar, von Binningen, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Besserer, Bruno, von Arlesheim, in Oberwil (BL), Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Markus, von Ingenbohl, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kolb, Rolf, von Schangnau, in La Neuveville, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.