Peter Keller jun.
residente a Bischofszell, da Sommeri Mandati attuali: Keller Transporte AG Persone correlate: Andreas Diem, Silvan Keller, Karin Keller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Keller jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Keller jun."
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Keller jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Keller jun."
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Keller jun.
Persone con il nome Peter Keller jun. lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Peter Keller jun.
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Keller jun.
Numero di pubblicazione: 4164813, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Keller Transporte AG, in Bischofszell, CHE-107.084.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2015, Publ. 1986225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Brühlmann, Walter, von Sommeri, in Bischofszell, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Sommeri, in Bischofszell, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Diem, Andreas, von Herisau, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Silvan, von Sommeri, in Berg TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1986225, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Keller Transporte AG, in Bischofszell, CHE-107.084.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 24, Publ. 3705636).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Sommeri, in Bischofszell, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberbüren];
Keller, Karin, von Sommeri, in Bischofszell, mit Einzelunterschrift;
KMU Treuhand und Revisions AG (CHE-359.187.322), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KMU Revisions AG, Zweigniederlassung St. Gallen].
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2002, S. 12, publizierten TB-Eintrags Nr. 219 vom 16.01.2002. Keller Transporte AG, in Bischofszell, Transportunternehmung (Sachtransporte). Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2002, S. 12, Publ. 306916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter (1969), von Sommeri, in Oberbüren, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Peter, von Sommeri, in Oberbüren [ist Jg. 1969, gleiche Person], Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].