Ali Can Kaya
residente a Galgenen, da Ungheria Mandati attuali: MTKA AG Persone correlate: Deniz Prinzessin von Bayern Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ali Can Kaya", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ali Can Kaya"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ali Can Kaya", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ali Can Kaya"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ali Can Kaya
Persone con il nome Ali Can Kaya lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Ali Can Kaya
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ali Can Kaya
Numero di pubblicazione: HR02-1005880650, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
MTKA AG, in Freienbach, CHE-110.040.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394168).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaya, Ali Can, ungarischer Staatsangehöriger, in Galgenen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: türkischer Staatsangehöriger, in Zürich];
Prinzessin von Bayern, Deniz, britische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: türkische Staatsangehörige, in London (GB)].
Numero di pubblicazione: 2973373, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Quants Holding AG, in Zürich, CHE-173.492.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2884843).
Firma neu:
Quants Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Quants Holding Ltd in liquidation) (Quants Holding SA en liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2590047, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grupfoni Holding AG in Liquidation, in Zürich, CHE-115.552.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2471993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaya, Ali Can, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alper, Erinc, von Zumikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator mit Einzelunterschrift].