Anita Kaufmann
residente a Basel, da Buus Mandati attuali: STEF Suisse SA, Pensionskasse der Frigosuisse AG in Liquidation Persone correlate: Patrick von Kullwitz, Hans-Peter Harnisch, Christophe Gorin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Kaufmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Kaufmann"
|
|
Anita Kaufmann
residente a Ennetbürgen, da Germania Mandati attuali: Brown 2 Green AG, Duos Chesas SA Persone correlate: Thomas Karl Bartholdi, Luca Rinaldo Contardo Padulli, Luca Rinaldo Contardo Padulli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Kaufmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anita Kaufmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anita Kaufmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anita Kaufmann
Persone con il nome Anita Kaufmann lavorano in questi rami economici
Depositi e logistica
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Depositi e logistica
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Anita Kaufmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anita Kaufmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006025456, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Brown 2 Green AG, in Stans, CHE-262.524.827, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005851930, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Duos Chesas SA, in Stans, CHE-103.907.279, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfiffner, Mario, von Quarten, in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Padulli, Luca Rinaldo Contardo, italienischer Staatsangehöriger, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), in Genève, Revisionsstelle;
Kaufmann, Anita, deutsche Staatsangehörige, in Ennetbürgen, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005851152, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Pensionskasse der Frigosuisse AG, in Möhlin, CHE-109.744.975, Stiftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788978).
Name neu:
Pensionskasse der Frigosuisse AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 25.07.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Oskar, von Leimbach (AG), in Küsnacht (ZH), Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isenschmid, Jürg, von Bern, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Anita, von Buus, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mathis, Daniel, von Wolfenschiessen, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].