Fatbardh Katuci
residente a Adligenswil, da Italia Mandati attuali: Eco-Edil Swiss GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fatbardh Katuci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fatbardh Katuci"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fatbardh Katuci", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fatbardh Katuci"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fatbardh Katuci
Persone con il nome Fatbardh Katuci lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Fatbardh Katuci
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fatbardh Katuci
Numero di pubblicazione: HR02-1005772648, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memetovik, Bekim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005291570, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Memetovik, Bekim, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 99 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004886420, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Eco-Edil Swiss GmbH, in Luzern, CHE-492.920.985, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633458).
Statutenänderung:
09.03.2020.
Sitz neu:
Adligenswil.
Domizil neu:
Im Zentrum 1, 6043 Adligenswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katuci, Fatbardh, italienischer Staatsangehöriger, in Adligenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Emmen].