Jan Gerard Kater
residente a Agno, da Paesi Bassi Mandati attuali: A.T.C. FLUVIALE GmbH, A.T.C. Energie GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Gerard Kater", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Gerard Kater"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jan Gerard Kater", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jan Gerard Kater"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jan Gerard Kater
Persone con il nome Jan Gerard Kater lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci
Altro commercio con prodotti diversi
Trasporto di persone e merci
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Jan Gerard Kater
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jan Gerard Kater
Numero di pubblicazione: HR02-1004759416, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
A.T.C. FLUVIALE GmbH, in Münchenstein, CHE-112.665.460, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, S.0, Publ. 2359661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zhang, Yujie, chinesische Staatsangehörige, in Pura, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kater, Jan Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Agno, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pura, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 2164771, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HOOK-A-LAND GMBH, bisher in Sachseln, CHE-159.160.121, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912171).
Gründungsstatuten:
14.07.2011.
Statutenänderung:
04.05.2015.
Firma neu:
A.T.C. Energie GmbH.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Emil Frey-Strasse 77, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Erdölprodukten und den Handel und den Betrieb von Schiffen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Grundstücke oder Liegenschaften erwerben oder veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern. [aufgehoben] [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörflinger, Edwin, von Allschwil, in Aesch BL, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhorania, Angelina Soraya, von Aesch BL, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhorania, Parvez Sultan, von Aesch BL, in Aesch BL, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhorania-Mechler, Brigitta Rita, von Aesch BL, in Aesch BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Disler, Beat Ernst, von Entlebuch, in Binningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dürr-Mechler, Cäcilia Margarita, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hofstetter, Roger, von Gais, in Allschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Legio-Bielser, Rosmarie, von Pratteln, in Reinach BL, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mella Walthert, Denise Jeannette, von Willisau, in Eich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nock, Patrick Arthur, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tobler, Martin, von Lutzenberg, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Tran, Thuc Dinh, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wenger-Mechler, Margareta Maria, von Forst-Längenbühl, in Lausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wyden-Mechler, Elisabeth Maria, von Basel, in Arlesheim, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bhorania, Karim Omar, von Aesch BL, in Aesch BL, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 410 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kater, Jan Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Pura, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 810 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 1857833, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mostovik International AG, in Zug, CHE-375.825.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1751865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kater, Jan Gerard, niederländischer Staatsangehöriger, in Pura, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.