Werner Kasper
residente a Unterentfelden, da Zetzwil Mandati attuali: Konsumgenossenschaft Unterentfelden Persone correlate: Alfred Stiner, Heidi Lüthy-Rüegg Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Kasper", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Kasper"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Kasper", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Kasper"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Kasper
Persone con il nome Werner Kasper lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Privato con il nome Werner Kasper
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Kasper
Numero di pubblicazione: 4871040, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Konsumverein Unterentfelden, in Unterentfelden, CH-400.5.905.027-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2004, S. 1, Publ. 2524020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dambach, Therese, von Oberbözberg, in Unterentfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Hans Rudolf, von Eggiwil, in Aarau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper, Werner, von Zetzwil, in Unterentfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stiner, Alfred, von Unterentfelden, in Unterentfelden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthy-Rüegg, Heidi, von Holziken, in Unterentfelden, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2524020, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Konsumverein Unterentfelden, in Unterentfelden, CH-400.5.905.027-7, Vermittlung qualitativ guter und preislich günstiger Einkaufsmöglichkei-ten usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 19 vom 30.01.1997, S. 653).
Domizil neu:
c/o Werner Kasper, Bäumlihofweg 28, 5035 Unterentfelden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaub, Hans Peter, von Buckten, in Unterentfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Hans Rudolf, von Eggiwil, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterentfelden];
Kasper, Werner, von Zetzwil, in Unterentfelden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Pensionskasse der Firma Simonius, Vischer & Co., in Basel, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2001, S. 8442).
Name neu:
Pensionskasse der Firma Simonius, Vischer & Co. in Liquidation. Auflösung der Stiftung gemäss Verfügung vom 29.05.2002 des Justizdepartements Basel-Stadt Aufsichtsbehörde BVG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Dr. Robert, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kasper, Werner, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Porcellini, Adelmo, von Basel, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vorster, Louise, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift].