Tomas Karel
residente a Reinach, da Niederdorf Mandati attuali: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG Persone correlate: Oliver Andreas Stephan Jacobi, Memmo Tamburrino, Daniel Bärlocher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tomas Karel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tomas Karel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Tomas Karel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Tomas Karel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Tomas Karel
Persone con il nome Tomas Karel lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Tomas Karel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Tomas Karel
Numero di pubblicazione: HR02-1004632645, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Peter, von Lurtigen, in Langenbruck, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Basel (CHE-438.113.933) HR BS. [gestrichen: Basel (CH-270.9.001.474-5) HR BS].
Numero di pubblicazione: 1923045, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'771 vom 29.12.2014.Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2015, Publ. 1912619).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Daniel, von Binningen, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer mit Kollektivprokura zu zweien];
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyttenbach, Reto, von Gerzensee, in Augst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1912619, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CHE-105.912.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2013, Publ. 7035628).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Daniel, von Binningen, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Karel, Tomas, von Niederdorf, in Reinach BL, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyttenbach, Reto, von Gerzensee, in Augst, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].