Handan Karademir
residente a Subingen, da Subingen e Türkei Mandati attuali: Thermoluxx Swiss AG Persone correlate: Martanesh Murtishi, Kristijan Zdraveski Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Handan Karademir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Handan Karademir"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Handan Karademir", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Handan Karademir"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Handan Karademir
Persone con il nome Handan Karademir lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Handan Karademir
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Handan Karademir
Numero di pubblicazione: 3879103, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Scorpino AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-113.991.531, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2013, Publ. 1143649).
Statutenänderung:
27.10.2017.
Firma neu:
Thermoluxx Swiss AG.
Sitz neu:
Biberist.
Domizil neu:
Grüttstrasse 14, 4562 Biberist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Peter, von Benken (SG), in Dägerlen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietrich, Martin, von Vilters-Wangs, in Berg (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Müller, Richard, von Basel, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karademir, Handan, von Subingen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zdraveski, Kristijan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Prilep (MK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1257235, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Laedi Ortho Products GmbH, in Murgenthal, CHE-326.203.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7050012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karademir, Handan, türkische Staatsangehörige, in Subingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Heinz, von Worb, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Glashütten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 7050012, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Laedi Ortho Products GmbH, in Murgenthal, CHE-326.203.144, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6354312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Heinz, von Worb, in Glashütten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Murtishi, Martanesh, mazedonischer Staatsangehöriger, in Biberist, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Karademir, Handan, türkische Staatsangehörige, in Subingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00.