Daniel Kamer
residente a Herrliberg, da Steinerberg Mandati attuali: Alpgenossenschaft Erlenbach Persone correlate: Daniel Wipf, Hans Kägi, Hans Kamer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kamer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kamer"
|
|
Daniel Kamer
residente a Ebikon, da Arth Mandati attuali: Schmid Architektur & Baumanagement AG Persone correlate: Marcel Frey, Pascal Emanuel Galler, Martin Gasser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kamer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kamer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kamer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Kamer
Persone con il nome Daniel Kamer lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Uffici di architettura e ingegneria
Associazioni e federazioni
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Daniel Kamer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kamer
Numero di pubblicazione: HR02-1006133204, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schmid Architektur & Baumanagement AG, in Ebikon, CHE-103.310.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2023, Publ. 1005766037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mattmann, Willy, von Luzern, in Adligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vital, Men, von Sent, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer, Daniel, von Arth, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Leupi, Thomas, von Zug, in Dietwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2202889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alpgenossenschaft Erlenbach, in Erlenbach ZH, CHE-102.384.781, Genossenschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 25, Publ. 5359196).
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: siehe Statuten.].Gemäss Erklärung vom 24.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer-Dähler, Hans, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brumm-Aeberli, Verena, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nebiker Revision GmbH (CH-280.4.000.974-5), in Sissach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamer, Daniel, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ledermann, Robert, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Viehzuchtgenossenschaft Herrliberg, in H e r r l i b e r g , Hebung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 21.10.1982, S. 3354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledergerber, Eugen, von Andwil und Waldkirch, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Armin, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamer, Franz, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Peter, von Andwil SG, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Peter, von Eggiwil, in Herrliberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamer, Daniel, von Steinerberg, in Herrliberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.