Werner Kalt
residente a Kleindöttingen, da Böttstein Mandati attuali: LGZ Hochrhein AG, Kalt Holding AG Persone correlate: Johannes Kupferschmid, Roger Umbricht, Sandra Traxler-Indermühle e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Kalt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Kalt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Kalt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Kalt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Kalt
Persone con il nome Werner Kalt lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altri servizi connessi al trasporto
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Werner Kalt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Kalt
Numero di pubblicazione: HR02-1005548676, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
LGZ Hochrhein AG, in Zurzach, CHE-109.050.022, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Dominik, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Werner, von Böttstein, in Böttstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Umbricht, Roger, von Untersiggenthal, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3646251, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Werner Kalt Consulting GmbH, in Baden, CHE-114.818.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2009, Publ. 4982294).
Firma neu:
Werner Kalt Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt-Operto, Michelina, von Böttstein, in Böttstein, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Werner, von Böttstein, in Böttstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 926983, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Touring Club Schweiz, Sektion Aargau, in Birr, CHE-112.445.875, Verein (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6905130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, Werner, von Böttstein, in Brittnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Werner, von Villmergen und Waltenschwil, in Waltenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Marco, von Schongau, in Waltenschwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wolf, Walter, von Neuenkirch, in Strengelbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.