Katharina Kalt
residente a Spreitenbach, da Leuggern Mandati attuali: Big Room GmbH Persone correlate: Alain Campiche, Sliman Souissi, Patrick Sutter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Katharina Kalt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Katharina Kalt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Katharina Kalt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Katharina Kalt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Katharina Kalt
Persone con il nome Katharina Kalt lavorano in questi rami economici
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Organizzatori di fiere, mostre e congressi
Privato con il nome Katharina Kalt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Katharina Kalt
Numero di pubblicazione: HR02-1005938039, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Big Room GmbH, in Windisch, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005764059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Campiche, Alain, von Sainte-Croix, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005187395, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073918).
Domizil neu:
Kirchmattstrasse 3, 5236 Remigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumann-Janssen, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Remigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
S&S Capital GmbH (CHE-178.468.134), in Zug, Gesellschafterin, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Souissi, Siryl, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Souissi, Sliman, von Zetzwil, in Schlieren, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Patrick, von Böttstein, in Schlieren, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7057756, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ABA Management GmbH, in Remigen, CHE-113.581.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6753872).
Statutenänderung:
29.01.2013.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Armin, von Villigen, in Remigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Kalt, Katharina, von Leuggern, in Spreitenbach, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.