Rudolf Kaderli
residente a Dübendorf, da Zürich Mandati attuali: Sanhei AG Persone correlate: Christina Elmer-Oechsli, Isa Sabani, Tobias Elmer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Kaderli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rudolf Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rudolf Kaderli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rudolf Kaderli
Persone con il nome Rudolf Kaderli lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Rudolf Kaderli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Kaderli
Numero di pubblicazione: 5244434, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanhei AG, in Zürich, CH-020.3.922.549-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, S. 25, Publ. 4763062).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Domizil neu:
Georg-Kempf-Strasse 26, 8046 Zürich. Gemäss Erklärung vom 04.03.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tull AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderli, Rudolf, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Elmer-Oechsli, Christina, von Zürich und Elm, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elmer, Tobias, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabani, Isa, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4763062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sanhei AG, in Zürich, CH-020.3.922.549-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2006, S. 23, Publ. 3466550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumer, Adolf, von Glarus, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderli, Rudolf, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].