Peter Kaderli
residente a Lotzwil, da Walterswil (BE) Mandati attuali: K elektro GmbH Persone correlate: Esther Elisabeth Kaderli-Schlub Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kaderli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kaderli"
|
|
Peter Kaderli
residente a Zofingen, da Höchstetten Mandati attuali: Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) Persone correlate: Beyzade Han, Miran Sari Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kaderli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Kaderli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Kaderli
Persone con il nome Peter Kaderli lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Associazioni religiose, politiche o secolari
Altra attività edilizia
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Kaderli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Kaderli
Numero di pubblicazione: HR02-1005822020, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Contiva, in Basel, CHE-106.833.944, Verein (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spuler, Andreas, von Endingen, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fehr, Cristoph-Heinrich, von Schaffhausen, in Schönenbuch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaderli Amstutz, Peter, von Höchstetten, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krüger, Nikolaus Andreas Alois, deutscher Staatsangehöriger, in Grenzach-Wyhlen (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waldvogel, Markus, von Stetten (SH), in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR01-1005443790, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS), in Zürich, CHE-297.073.860, Talstrasse 20, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2019. 08.01.2020. 07.07.2021.
Zweck:
Der gemeinnützige Verein bezweckt die Führung einer Ombudsstelle für Finanzdienstleister. Er ist tätig als branchenspezialisierte Ombudsstelle und amtet für Kunden von Finanzdienstleistern als Informations- und Vermittlungsstelle ohne Entscheidungsbefugnis. Der Verein befasst sich mit Fragen und Anliegen von Kunden der angeschlossenen Finanzdienstleister. Jede direkt betroffene natürliche oder juristische Person kann sich an den Verein wenden.
Mittel:
Mittel: Beiträge der angeschlossenen Finanzdienstleister, Mitgliederbeiträge, Erträge aus Dienstleistungen, Subventionen sowie Spenden und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Sari, Miran, von Marly, in Giffers, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Peter, von Höchstetten, in Zofingen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Han, Beyzade, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005198566, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Verein Robi-Spiel-Aktionen Basel, in Basel, CHE-113.941.390, Verein (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843422).
Statutenänderung:
19.10.2020.
Domizil neu:
Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel. [Bei der Statutenänderung haben die publikationspflichtigen Tatsachen keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stirnimann, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Katrin, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer Primavesi, Andreas Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Andrea Isabelle, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thurneysen, Mathias Lukas, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli Amstutz, Peter, von Höchstetten, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jansen, Daniel, von Frenkendorf, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Lukas Christoph, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauener, Andreas, von Lauterbrunnen, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommerhalder, Benjamin Raphael, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernli Rau, Therese, von Thalheim (AG), in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Tamino David, von Lauperswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruckstuhl, Corinne Isabelle, von Langenthal, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.