Fabian Kaderli
residente a Allschwil, da Basel Mandati attuali: Baloise Asset Management International AG, Baloise Asset Management AG e di più Persone correlate: Karl Theiler, Nicole Hildegard Brunhart-Bachmann, Rudolf Franz Kutos e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Kaderli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Kaderli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Kaderli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Kaderli
Persone con il nome Fabian Kaderli lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Gestione fondi
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Esercizio di una società di assicurazioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Gestione fondi
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Esercizio di una società di assicurazioni
Privato con il nome Fabian Kaderli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Kaderli
Numero di pubblicazione: HR02-1005232035, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baloise Asset Management International AG, in Basel, CHE-102.062.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004810167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Tegerfelden, in Brugg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Peter Theodor, von Leimiswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Liberto, Marco, von Egerkingen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Marina, von Merenschwand, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Waldkirch (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Thomas, von Gams, in Staufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Andreas, von Biberist, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Adrian, von St. Gallen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Fabian, von Basel, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamps, Stephan, von Basel, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meyer, Claude, von Aesch (BL), in Aesch (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004866661, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Baloise Immobilien Management AG, in Basel, CHE-345.123.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2019, Publ. 1004775743).
Statutenänderung:
13.03.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baloise Asset Management Schweiz AG, in Basel (CHE-102.062.308), gemäss Fusionsvertrag vom 12.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 46'694'623 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'726'350 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Baloise Asset Management AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Baloise Asset Management SA) (Baloise Asset Management SA) (Baloise Asset Management Ltd).
Zweck neu:
Der Hauptzweck der Gesellschaft ist die Ausübung des Fondsgeschäfts. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen, die Vermögensverwaltung und der Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, administrative Dienstleistungen im Fondsgeschäft für Dritte und der Erwerb von Beteiligungen an Gesellschaften, deren Hauptzweck das kollektive Kapitalanlagengeschäft ist. Daneben bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Anlageberatung, der Treuhand und der individuellen Vermögensverwaltung im Namen und auf Rechnung von Gesellschaften der Baloise Group sowie von Dritten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Konzerngesellschaften Darlehen oder Kredite gewähren, mit ihnen Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Antonietti, Robert, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöb, Thomas, von Gams, in Staufen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Thomas, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burki, Andreas, von Biberist, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaderli, Fabian, von Basel, in Allschwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamps, Stephan, von Basel, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kräuchi, Dieter, von Bäriswil, in Berikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maier, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Waldkirch (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Papa, Alfonso, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4325085, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Vorsorgestiftung der Basler Versicherung AG, in Basel, CHE-109.713.957, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050067).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaderli, Fabian, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milliet-Woertz, Saskia, von Gottlieben, in Hofstetten-Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien.