Guido Bernhard Julen
residente a Zermatt, da Zermatt Mandati attuali: Sarah's Calida Shop, Julen Guido Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Bernhard Julen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Bernhard Julen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Bernhard Julen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Bernhard Julen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guido Bernhard Julen
Persone con il nome Guido Bernhard Julen lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Commercio di vestiti
Privato con il nome Guido Bernhard Julen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guido Bernhard Julen
Numero di pubblicazione: HR02-1006107630, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
BVG Sammelstiftung Matterhorn, in Zermatt, CHE-109.918.749, Stiftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005520129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Guido Bernhard, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Stephan, von Wiler (Lötschen), in Zermatt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ashinze-Schwalm, Claudia Linda, von Lutzenberg, in Brig-Glis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rieder, Konrad, von Wiler (Lötschen), in Zermatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005243268, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
BVG Sammelstiftung Matterhorn, in Zermatt, CHE-109.918.749, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004954037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Oliver, von Törbel, in Zermatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Markus Paul, von Altstätten, in Zermatt, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ballmann, Bianca, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Julen, Guido Bernhard, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005027212, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Alpbewirtschaftung Riffelalp, in Zermatt, CHE-292.839.052, Genossenschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, S.0, Publ. 3335513).
Statutenänderung:
03.11.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Julen, Guido Bernhard, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kronig, Alain Urban, von Zermatt, in Zermatt, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.