David Joss
residente a Amsoldingen, da Oberburg Mandati attuali: Schafzuchtgenossenschaft Seftigen und Umgebung Persone correlate: Beatrice Haas-Spring, Urs Angehrn, Fritz Schmid e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Joss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Joss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Joss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Joss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Joss
Persone con il nome David Joss lavorano in questi rami economici
Associazioni e federazioni
Associazioni e federazioni
Privato con il nome David Joss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Joss
Numero di pubblicazione: 1698121, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Seftigen und Umgebung, in Seftigen, CHE-346.339.290, Rebgässli 7, 3662 Seftigen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2014.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe und zugunsten der Genossenschaftsmitglieder, die Zucht eines frühreifen, fruchtbaren, widerstandsfähigen, gut geformten, tiefwüchsigen Schafes vom Typ des weissen Alpschafes, mit möglichst gutem Ertrag an Wolle und Fleisch. Die Genossenschaft kauft und hält gut geformte Widder unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Genossenschaftsmitglieder bestrebt sind, dem Zuchtziel entsprechende weibliche Tiere zu halten. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 100.00 und CHF 500'00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jutzi, Kurt, von Niederhünigen, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Walter, von Gurzelen, in Gurzelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Urs, von Amriswil, in Seftigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nafzger, Alfred, von Uetendorf, in Forst bei Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas-Spring, Beatrice, von Neuenkirch, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, David, von Oberburg, in Amsoldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaltenrieder, Rolf, von Kerzers, in Burgistein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liebi, Andreas, von Seftigen, in Seftigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Fritz, von Riggisberg, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4601840, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Happy Passion GmbH, in Frauenfeld, CH-270.4.013.846-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 14, Publ. 4092928).
Firma neu:
Happy Passion GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o David Joss, Sperrstrasse 85, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, David, von Bern, in Basel, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 4403696, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JOTO Marketing GmbH, in Zug, CH-020.4.033.691-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 19, Publ. 4325008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, David, von Bern, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.