Urs Jetter
residente a Thalwil, da Thalwil Mandati attuali: URS JETTER REINIGUNG GmbH, Jetter Unternehmungsberatung für Gebäudereinigung Persone correlate: Franziska Jetter-Zimmermann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Jetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Jetter"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Jetter", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Jetter"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Jetter
Persone con il nome Urs Jetter lavorano in questi rami economici
Facility Management
Servizi per consulenza manageriale
Facility Management
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Urs Jetter
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Jetter
Numero di pubblicazione: HR02-1005673774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
URS JETTER REINIGUNG GmbH, in Zürich, CHE-113.274.033, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S.38, Publ. 5149224).
Statutenänderung:
03.02.2023.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Hofwiesenstrasse 24, 8136 Gattikon.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen in Bezug auf Reinigungen sowie die Reinigung von Gebäuden und Räumlichkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jetter, Urs, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Jetter-Zimmermann, Franziska, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00].
Numero di pubblicazione: 3816154, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Office Clean AG, in Dietikon, CH-020.3.919.059-9, Dienstleistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2007, S. 25, Publ. 3727222).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jetter, Urs, von Thalwil, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Gabriele, österreichische Staatsangehörige, in Killwangen, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: 3652234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
URS JETTER REINIGUNG GmbH, in Zürich, CH-020.4.034.324-8, Zweierstrasse 35, 8004 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2006.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Unternehmen in Bezug auf Reinigungen sowie die Reinigung von Gebäuden und Räumlichkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Jetter, Urs, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Jetter-Zimmermann, Franziska, von Thalwil, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.