Remo Jenny
residente a Basel, da Wenslingen Mandati attuali: Ausländische Biere AG, Freunde des Funi Grindelwald (FFG) e di più Persone correlate: Jonathan Neil Southworth, Alain Jenny, Marcel Rietschi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Remo Jenny", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Remo Jenny"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Remo Jenny", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Remo Jenny"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Remo Jenny
Persone con il nome Remo Jenny lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Remo Jenny
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Remo Jenny
Numero di pubblicazione: HR02-1005626776, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein PRS PET-Recycling Schweiz, in Zürich, CHE-107.490.410, Verein (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005244877).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Frederic, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Geschäftsführer;
Stalder, Thomas, von Lenk, in Rheinfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Geschäftsführer;
Jenny, Remo, von Wenslingen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstein, Yan Jacques, von Wila, in Corsier-sur-Vevey, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Geschäftsführer;
Tichelli, Sandro, von Brig-Glis, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Geschäftsführer.
Numero di pubblicazione: HR02-1005396581, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Stiftung der Firma Theodor Rietschi AG, in Arlesheim, CHE-109.730.714, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, S.0, Publ. 2441779).
Name neu:
Stiftung der Firma Theodor Rietschi AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.12.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rietschi, Markus, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Remo, von Wenslingen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3003303, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SwissDrink Gefako Genossenschaft, in Regensdorf, CHE-102.255.586, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2243619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Remo, von Wenslingen, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Stefan, von Rothenburg, in Luzern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luginbühl, Hannes, von Bowil, in Huttwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.