Daniel Jenni-Buser
residente a Langenbruck, da Langenbruck Mandati attuali: Stiftung Gritt Seniorenzentrum Waldenburgertal, Jenni Handel und Dienstleistungen Persone correlate: Thomas Rudin, Walter Prikoszovich, Alfred Schödler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Jenni-Buser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Jenni-Buser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Jenni-Buser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Jenni-Buser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Jenni-Buser
Persone con il nome Daniel Jenni-Buser lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Allevamento di animali e zootecnia
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Allevamento di animali e zootecnia
Privato con il nome Daniel Jenni-Buser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Jenni-Buser
Numero di pubblicazione: HR02-1004898597, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Regio Molkerei beider Basel AG, in Frenkendorf, CHE-108.588.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2019, Publ. 1004736929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spring, Thomas, von Steffisburg, in Kleinlützel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demarmels, Ricarda, von Andeer, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rovio].
Numero di pubblicazione: 6198184, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
MIBA Milchverband der Nordwestschweiz Genossenschaft, bisher in Basel, CH-280.5.910.482-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2010, S. 8, Publ. 5447014).
Gründungsstatuten:
24.04.2008.
Statutenänderung:
14.04.2011.
Sitz neu:
Aesch BL.
Domizil neu:
Andlauring 30b, 4147 Aesch BL.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkular und/oder durch Publikation in Bauernzeitungen (deutsch und französisch).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Werner, von Bourrignon und Matzendorf, in Bourrignon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rebetez, André, von Lajoux JU, in Montfaucon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter-Riggenbach, Max, von Wenslingen, in Wenslingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schreiber, Daniel, von Wegenstetten, in Wegenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banga, Christian, von Münchenstein, in Münchenstein, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Daniel, von Balsthal, in Lugnez, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Aregger, Thomas, von Luzern, in Läufelfingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Beuret, Boris, von Le Bémont JU, in Corban, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frossard, Roger, von Muriaux, in Saignelégier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomann, Christoph, von Walterswil BE, in Niederdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5955054, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Emmi Pasticceria SA, bisher in Luzern, CH-100.3.019.837-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 12, Publ. 5186062).
Gründungsstatuten:
25.03.1997.
Statutenänderung:
14.12.2010.
Firma neu:
Regio Molkerei beider Basel AG.
Sitz neu:
Frenkendorf.
Domizil neu:
Flachsackerstrasse 100, 4402 Frenkendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung und die Vermarktung von Milch, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln, insbesondere von Konsummilch und Frischprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals im Umfang von CHF 2'500'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die weitere Adresse wird gestrichen.] [gestrichen: Weitere Adresse: Hasli, 6032 Emmen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidli, Eugen, von Schwarzenberg, in Bettwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle (wie bisher);
Muri, Robert, von Oberkirch, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Reinach AG];
Heim, Markus, von Neuendorf, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenni-Buser, Daniel, von Langenbruck, in Langenbruck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brücker, Bruno, von Bürglen UR, in Schenkon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Reto, von Davos, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].