Balz Jegge
residente a Altstätten, da Siselen e Küsnacht (ZH) Mandati attuali: PWS PharmaWholeSale International AG in Liquidation, Venovebe AG e di più Persone correlate: Thomas Emil Hafner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Balz Jegge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Balz Jegge"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Balz Jegge", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Balz Jegge"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Balz Jegge
Persone con il nome Balz Jegge lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi fiduciari
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Servizi fiduciari
Privato con il nome Balz Jegge
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Balz Jegge
Numero di pubblicazione: 3229589, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PWS PharmaWholeSale International AG, in Volketswil, CHE-107.285.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1786207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Rachel, von Zollikon, in Dubai (AE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Joel, von Schüpfheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle [bisher: Swissrevi AG (CH-440.3.000.524-8)].
Numero di pubblicazione: 4624722, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
UNIVERSAL MONTAGEN GMBH, bisher in Altstätten, CH-320.4.054.497-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 11, Publ. 2037308).
Gründungsstatuten:
04.12.2003.
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 160, 9428 Walzenhausen.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt : Übernahme von Montageaufträgen im Bereich Sanitär-, Heizung, Wasser- und Sprinkleranlagen auf eigene Rechnung und Rechnung Dritter. Handel mit Waren aller Art. Verwaltung von Kapitalanlagen und Vermögenswerten aller Art, Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH und Sisseln, in Hinterforst (Altstätten), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Albert, von Appenzell, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000);
Fischer, Isabel Katharina, von Romanshorn, in Egg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 4602420, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Tendere AG in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.054.710-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 14, Publ. 4507602).
Liquidationsadresse:
c/o Balz Jegge, Neufeldstrasse 5, 9450 Altstätten. [gestrichen: Liquidationsadresse: c/o Balz Jegge, Baumrütiweg 7, 9453 Hinterforst].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinterforst (Altstätten)].